メンバー
准教授 :
はしもと じょーじ
MC :
戸田 晃太
MC :
堀 駿
MC :
鈴木 遼子
MC :
田中 篤行
MC :
矢野 和希
BC :
真辺 郷平
過去のメンバー
石岡 翔
: 2011年4月 ~ 2014年3月
遠藤 壮啓
: 2010年4月 ~ 2011年3月
小川 修平
: 2009年4月 ~ 2010年9月
作田 知之
: 2010年4月 ~ 2011年9月
佐野 匠
: 2012年4月 ~ 2013年9月
西村 奈那子
: 2010年4月 ~ 2011年3月
宮後 巧
: 2009年4月 ~ 2010年3月
村島 美春
: 2011年4月 ~ 2012年3月
弓場 勇矢
: 2009年4月 ~ 2012年9月
写真
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009年度